Пётр Алексеевич Огарёв g. 16 Gouere 1815
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Den:1034964
Lignez | Огарёвы |
Reizh | gourel |
Anv a-bezh d'ar c'hanedigezh | Пётр Алексеевич Огарёв |
Kerent
♂ Алексей Иванович Огарёв [Огарёвы] g. 1793 |
Darvoudoù
16 Gouere 1815 ganedigezh:
eured: ♀ Елена Васильевна Гусева (Огарёва) [Гусевы]
> 1863 bugel: ♀ Александра Петровна Огарёва [Огарёвы] g. > 1863
15 Gwengolo 1863 bugel: ♂ Сергей Петрович Огарёв [Огарёвы] g. 15 Gwengolo 1863
21 Meurzh 1865 bugel: ♀ Елизавета Петровна Огарёва [Огарёвы] g. 21 Meurzh 1865
Eus an dud-kozh d'ar vugale-vihan
Tud-kozh
♂ Богдан (Георгий) Ильич Огарёв
ganedigezh: 1744
micher: коллежский советник
eured: ♀ Анна Сергеевна Безобразова (Огарёва)
micher: 1796 - 1797, Пензенский губернский предводитель дворянства
marvidigezh: 2 Meurzh 1806
micher: коллежский советник
eured: ♀ Анна Сергеевна Безобразова (Огарёва)
micher: 1796 - 1797, Пензенский губернский предводитель дворянства
marvidigezh: 2 Meurzh 1806
Tud-kozh
Kerent
♂ Илья Иванович Огарёв
ganedigezh: 1780, Саратовская губерния
eured: ♀ Мария Владимировна Акинфова (Огарёва)
servij milourel: 1797, прапорщик Казанского гарнизонного полка
servij milourel: 1800, капитан
servij milourel: 1805, ротмистр Гродненского гусарского полка
servij milourel: 25 Mae 1808, майор
servij milourel: 1811, подполковник
micher: 27 Genver 1826, чиновник особых поручений при нижегородском, казанском, пензенском и симбирском генерал-губернаторе
servij milourel: 1829, полковник
micher: 1831, статский советник
micher: 29 Kerzu 1831 - 15 Ebrel 1837, губернатор Архангельский
micher: Here 1832, действительный статский советник
micher: 22 Ebrel 1837 - 6 Mae 1854, губернатор Пермский
micher: 1843, тайный советник
marvidigezh: 5 Mae 1854, Пермь
douaridigezh: 8 Mae 1854, Пермь, Петропавловский собор
eured: ♀ Мария Владимировна Акинфова (Огарёва)
servij milourel: 1797, прапорщик Казанского гарнизонного полка
servij milourel: 1800, капитан
servij milourel: 1805, ротмистр Гродненского гусарского полка
servij milourel: 25 Mae 1808, майор
servij milourel: 1811, подполковник
micher: 27 Genver 1826, чиновник особых поручений при нижегородском, казанском, пензенском и симбирском генерал-губернаторе
servij milourel: 1829, полковник
micher: 1831, статский советник
micher: 29 Kerzu 1831 - 15 Ebrel 1837, губернатор Архангельский
micher: Here 1832, действительный статский советник
micher: 22 Ebrel 1837 - 6 Mae 1854, губернатор Пермский
micher: 1843, тайный советник
marvidigezh: 5 Mae 1854, Пермь
douaridigezh: 8 Mae 1854, Пермь, Петропавловский собор
Kerent
== 3 ==
== 3 ==
Bugale
Bugale