Chérifa Bach Hamba
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Den:170731
Lignez | Bach Hamba |
Reizh | benel |
Anv a-bezh d'ar c'hanedigezh | Chérifa Bach Hamba |
Kerent |
Darvoudoù
bugel: ♀ Tafida Zaouche [Zaouche]
bugel: ♂ Rachid Zaouche [Zaouche]
eured: ♂ Abdeljelil Zaouche [Zaouche] g. 17 Kerzu 1873 a. a. 3 Genver 1947
4 Here 1907 bugel: Tunis, Tunisie, ♂ Ahmed Zaouche [Zaouche] g. 4 Here 1907 a. a. 23 Mae 1973
Eus an dud-kozh d'ar vugale-vihan
Tud-kozh
Tud-kozh
Kerent
♂ Ahmed Bach Hamba
eured: ♀ Hallouma Boutaghane
derez: 1878, Tunis, Conseiller et aide de camp du Grand vizir Mustapha Ben Ismail
derez: 1878, Tunis, Conseiller et aide de camp du Grand vizir Mustapha Ben Ismail
Kerent
== 3 ==
♂ Abdeljelil Zaouche
ganedigezh: 17 Kerzu 1873, La Marsa
eured: ♀ Fritna Darmon
derez: Caïd-gouverneur
derez: Ministre de la plume
eured: ♀ Chérifa Bach Hamba
derez: 1934 - 1935, Tunisie, Cheikh El Médina
marvidigezh: 3 Genver 1947, Tunis
eured: ♀ Fritna Darmon
derez: Caïd-gouverneur
derez: Ministre de la plume
eured: ♀ Chérifa Bach Hamba
derez: 1934 - 1935, Tunisie, Cheikh El Médina
marvidigezh: 3 Genver 1947, Tunis
== 3 ==
Bugale
Bugale
Bugale-vihan
♂ Lasaad Ben Osman
ganedigezh: 16 C'hwevrer 1926, Tunis, Tunisie
derez: Mégrine, Tunisie, Maire
eured: ♀ Wassila Baïram
derez: 30 Du 1973 - 25 Gwengolo 1974, Tunisie, Ministre des Transports et des Communications
derez: 25 Gwengolo 1974 - 7 Du 1979, Tunisie, Ministre de l'Équipement
derez: 7 Du 1979 - 27 Gouere 1988, Tunisie, Ministre de l'Agriculture
marvidigezh: 20 Meurzh 2015
douaridigezh: Cimetière du Djellaz
derez: Mégrine, Tunisie, Maire
eured: ♀ Wassila Baïram
derez: 30 Du 1973 - 25 Gwengolo 1974, Tunisie, Ministre des Transports et des Communications
derez: 25 Gwengolo 1974 - 7 Du 1979, Tunisie, Ministre de l'Équipement
derez: 7 Du 1979 - 27 Gouere 1988, Tunisie, Ministre de l'Agriculture
marvidigezh: 20 Meurzh 2015
douaridigezh: Cimetière du Djellaz
Bugale-vihan