Николай Ксенофонтович Смирнов g. 13 Here 1847 a. a. 18 C'hwevrer 1907
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Lignez | Смирновы |
Reizh | gourel |
Anv a-bezh d'ar c'hanedigezh | Николай Ксенофонтович Смирнов |
Kerent
♂ Ксенофонт Прохорович Смирнов [Смирнови] g. 18 Genver 1822 ♀ Тетяна ? (Смирнова) [?] g. 1820 a. a. 1904 |
Darvoudoù
13 Here 1847 ganedigezh: Красное, Муромский уезд, Владимирская губерния, Российская империя
micher: Редактор "Пензенских Епархиальных Ведомостей”, статский советник
diplom: кандидат богословия
eured: ♀ Anna Pshenitsina (Smirnova) [Pshenitsin] g. 27 Genver 1857
1867 desaverezh: Владимирская духовная семинария
1871? desaverezh: Киевская духовная академия
7 Kerzu 1878 bugel: Penza, Russia, ♀ Maria Smirnova [Smirnov] g. 7 Kerzu 1878
30 Genver 1881 bugel: Penza, ♂ w Vladimir Smirnov [Smirnov] g. 30 Genver 1881
6 Here 1886 bugel: Penza, Russia, ♂ Leonid Smirnov [Smirnov] g. 6 Here 1886 a. a. > 1907
31 Gouere 1894 bugel: Пенза, Российская империя, ♀ Любовь Николаевна Смирнова [Смирновы] g. 31 Gouere 1894 a. a. > 1907
18 C'hwevrer 1907 marvidigezh: Пенза, Российская империя
Eus an dud-kozh d'ar vugale-vihan
marvidigezh: > 1795, Российская империя
diplom: Російська імперія, Actual State Councillor
eured: ♀ Катерина Карлівна Фрідеріхс (Смирнова)
marvidigezh: 1929, Москва, Російська імперія
eured: ♀ Клавдія ? (Смирнова)
desaverezh: 1858, Муром, Володимирська губернія, Російська імперія, Східне царство, Окончил Муромское духовное училище
desaverezh: 1863, Володимир, Російська імперія, Східне царство, Окончил Владимирскую духовную симинарию
desaverezh: 1867, Санкт-Петербург, Російська імперія, Східне царство, Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.
diplom: 1867, Санкт-Петербург, Російська імперія, Східне царство, Кандидата богословия.
micher: 6 Meurzh 1868, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Пеподаватель Священного Писания в Рязанской духовной семинарии.
micher: 3 Gwengolo 1875, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Инспектор Рязанской духовной семинарии.
micher: 25 Ebrel 1883, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Назначен ректором Рязанской духовной семинарии.
titl: 2 Mae 1883, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Рукоположен во иерея.
titl: 6 Mae 1883, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Возведён в сан протоиерея.
micher: 28 Gouere 1901, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Согласно прошению, уволен от должности ректора семинарии.
darvoud all: 13 Gwengolo 1901, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Пострижен в монашество.
micher: 14 Gwengolo 1901, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Возведён в сан архимандрита Рязанского Троицкого монастыря.
titl: 28 Ebrel 1902 - 4 C'hwevrer 1904, Казань, Російська імперія, Східне царство, Епископ Чебоксарский, викарий Казанской апархии
titl: 4 C'hwevrer 1904 - 13 Eost 1910, Полтава, Російська імперія, Східне царство, Епископ Полтавский и Переяславский
titl: 1910, Санкт-Петербург, Російська імперія, Східне царство, Почётный член Санкт-Петербургской духовной академии.
titl: 13 Eost 1910 - 20 Du 1917, Рига, Російська імперія, Східне царство, Архиепископ Рижский и Митавский
titl: 6 Mae 1912, Російська імперія, Східне царство, Возведён в сан архиепископа.
titl: 20 Du 1917 - 14 Here 1919, Рязань, Російська імперія, Східне царство, Епископ Рязанский и Зарайский, Архиепископ
marvidigezh: 14 Here 1919, Рязань, Російська імперія, Східне царство
eured: ♂ Федір Єгорович Молчанов
marvidigezh: > 1900, Російська імперія, Східне царство