Karim Ben Becher
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Den:382346
Lignez | Ben Becher |
Reizh | gourel |
Anv a-bezh d'ar c'hanedigezh | Karim Ben Becher |
Kentanvioù all | Mohamed |
Kerent
♂ Lassaad Ben Becher [Ben Becher] g. 15 Here 1919 a. a. 3 Here 1978 ♀ w Fatma Djellouli [Djellouli] g. 1929 |
Darvoudoù
derez: Ministre plénipotentiaire, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères
Eus an dud-kozh d'ar vugale-vihan
Tud-kozh
♂ Mohammed Larbi Djellouli
ganedigezh: Palais El Djellouli de la Rue Du Riche
derez: caid gouverneur provincial,
derez: vice-président du lycée Alaoui
derez: Chef de chancellerie du Nichan Iftikhar
eured: ♀ Zebaida Djellouli
marvidigezh: 1959
derez: caid gouverneur provincial,
derez: vice-président du lycée Alaoui
derez: Chef de chancellerie du Nichan Iftikhar
eured: ♀ Zebaida Djellouli
marvidigezh: 1959
♀ Fatma Djellouli
ganedigezh: 1892, Palais El Djellouli de la Rue Du Riche
eured: ♂ Mohamed Thabet
eured: ♂ M'hamed Ali Mrad
eured: ♂ Mohamed Thabet
eured: ♂ M'hamed Ali Mrad
♂ Mohammad al-Tahir II Ben Achour
ganedigezh: 1879, Tunis
derez: Enseignant
Cadhi Malékite de Tunis
Mufti Malékite
Cheikh El Islam Malékite
annez: La Marsa, Tunisie, [[Lieu:Palais Ben Achour à La Marsa (Ancien Dar Bouattour)|Palais Ben Achour]]
eured: ♀ Fatma Mohsen
eured: ♀ Fatma Mohsen
marvidigezh: 12 Eost 1973, La Marsa
derez: Enseignant
Cadhi Malékite de Tunis
Mufti Malékite
Cheikh El Islam Malékite
annez: La Marsa, Tunisie, [[Lieu:Palais Ben Achour à La Marsa (Ancien Dar Bouattour)|Palais Ben Achour]]
eured: ♀ Fatma Mohsen
eured: ♀ Fatma Mohsen
marvidigezh: 12 Eost 1973, La Marsa
♂ Ali Ridha Ben Achour
micher: Avocat
eured: ♀ Saida Chérif
micher: 1910, Tunis, Chahed adl (témoin notaire)
marvidigezh: 1953
eured: ♀ Saida Chérif
micher: 1910, Tunis, Chahed adl (témoin notaire)
marvidigezh: 1953
♂ Moussa El Kadhem Ben Achour
ganedigezh: 1892, Tunis
micher: 1940?, Ministre de la Justice
marvidigezh: 1959
micher: 1940?, Ministre de la Justice
marvidigezh: 1959
Tud-kozh
Kerent
♂ Med Béchir Ben Becher
ganedigezh: 15 Du 1926, Tunis
perc'henniezh: Henchir El BORJ
derez: Officier de l'Ordre de l'Indépendance
derez: Officier de l'Ordre de la République
derez: Officier de l'Ordre du Mérite Agricole
eured: ♀ Zeineb Essaied
derez: 1959, Souk El Arba, Député (première assemblée élective)
derez: 1966, Souk El Arba, Maire (premier mandat)
derez: 1969, Jendouba, Maire (deuxième mandat)
derez: 1972, Jendouba, Maire (troisième mandat)
derez: 1986, Jendouba, Député (second mandat)
marvidigezh: 24 Gouere 2010, Tunis
perc'henniezh: Henchir El BORJ
derez: Officier de l'Ordre de l'Indépendance
derez: Officier de l'Ordre de la République
derez: Officier de l'Ordre du Mérite Agricole
eured: ♀ Zeineb Essaied
derez: 1959, Souk El Arba, Député (première assemblée élective)
derez: 1966, Souk El Arba, Maire (premier mandat)
derez: 1969, Jendouba, Maire (deuxième mandat)
derez: 1972, Jendouba, Maire (troisième mandat)
derez: 1986, Jendouba, Député (second mandat)
marvidigezh: 24 Gouere 2010, Tunis
♀ Hanifa Djellouli
annez: Palais El Djellouli de la Rue Du Riche, Médina de Tunis
annez: Carthage, Hannibal, Dar Mohsen Djellouli
eured: ♂ Mohsen Djellouli
marvidigezh: 25 Kerzu 2011
douaridigezh: 26 Kerzu 2011, Cimetière du Djellaz, Tunis, Tourbet Djellouli (Carré familial)
annez: Carthage, Hannibal, Dar Mohsen Djellouli
eured: ♂ Mohsen Djellouli
marvidigezh: 25 Kerzu 2011
douaridigezh: 26 Kerzu 2011, Cimetière du Djellaz, Tunis, Tourbet Djellouli (Carré familial)
♂ Ahmed Lahbib Djellouli
ganedigezh: 31 Eost 1930, Nabeul, pendant que son père Habib était caid-gouverneur de Nabeul
derez: bibliophile, historien de la période Husseinite, "mainteneur des traditions familiales".
derez: Commandeur de la Légion d’Honneur (France) Commandeur de l'Ordre Royal d'Isabelle La Catholique (Espagne)
derez: ?, Khelifa de Béja puis chargé du Kahialik de Medjez El Bab
marvidigezh: 26 Meurzh 2011, Palais El Djellouli de la Rue Du Riche, Médina de Tunis, Dans son domicile depuis 1957
derez: bibliophile, historien de la période Husseinite, "mainteneur des traditions familiales".
derez: Commandeur de la Légion d’Honneur (France) Commandeur de l'Ordre Royal d'Isabelle La Catholique (Espagne)
derez: ?, Khelifa de Béja puis chargé du Kahialik de Medjez El Bab
marvidigezh: 26 Meurzh 2011, Palais El Djellouli de la Rue Du Riche, Médina de Tunis, Dans son domicile depuis 1957
Kerent
== 3 ==
♀ Saayda Ben Becher
ganedigezh: 23 Ebrel 1954
derez: Pédiatre - Chef de Service PUC Hôpital d'Enfant
eured: ♂ Hamza Essaddam
derez: Pédiatre - Chef de Service PUC Hôpital d'Enfant
eured: ♂ Hamza Essaddam
== 3 ==