Константин Иванович Григорович g. 1802 a. a. 7 Du 1870
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Lignez | Григоровичи |
Reizh | gourel |
Anv a-bezh d'ar c'hanedigezh | Константин Иванович Григорович |
Kerent |
Darvoudoù
1802 ganedigezh: Пирятинский уезд, Полтавская губерния, Российская империя
eured: ♀ Мария Егоровна фон дер Ховен [Ховены] g. 29 Eost 1832 a. a. 15 Genver 1919
23 Genver 1853 bugel: Санкт-Петербург, Российская империя, ♂ Иван Константинович Григорович [Григоровичи] g. 23 Genver 1853 a. a. 3 Meurzh 1930
7 Du 1870 marvidigezh: Ревель, Российская империя
>7 Du 1870 douaridigezh: Ревель, Российская империя
Notennoù
Последний морской министр дореволюционной России Иван Григорович — тот самый, благодаря которому со стацелей сошла единственная достроенная серия русских линкоров, воевавших еще в Великую Отечественную, написал в мемуарах: «Мой отец Константин Иванович был генерал-майором, потомственным дворянином Полтавской губернии Пирятинского уезда».
Генерал — майор (11.1.1860),Кадет — 27.7.1816. Гардемарин — 2.6.1821. Мичман — 2.14.1824. Ходит в Исландию на корабле «Святой Андрей». С 1828 по 1840 год служит на корабле «Император Александр». Лейтенант — 1.1.1830 года. Капитан — лейтенант — 6.12.1839. 1843 — 44 годы ведет опись финских шхер на бригантине «Охта». 30.8.1848 — к2р. 1849 — 1855 годы ведет крейсерство на Балтике (ФР «Кульм»). 30.3.1852 — к1р. 1853 год — К/р 5го флотского экипажа в ЗВ капитана 1го ранга. Участвует в обороне Кронштадта (Крымская война). 1859 год — к/р корабля «Александра». Служит в финском заливе и при Кронштадтском порте. 11.1.1860 выходит в отставку с присвоением ЗВ генерал — майор.
Eus an dud-kozh d'ar vugale-vihan
eured: ♀ Сидония Петровна де Вармон (Григорович)
eured: ♂ София Ивановна Мартос
marvidigezh: 1865, Російська імперія
titl: бар.
eured: ♂ Константин Иванович Григорович
marvidigezh: 15 Genver 1919, Петербург