David Davis Walker g. 1840 a. a. 1918 - Taolenn an diskennidi
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Den:14815
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.
11/1 ♂ w David Davis Walker [Walker] 2
21/2 <1+1> ♂ w George Herbert Walker [Walker]ganedigezh: 11 Mezheven 1875, St. Louis (Missouri), United States of America
eured: <2> ♀ Lucretia Wear (Walker) [Wear] g. 17 Gwengolo 1874 a. a. 28 Eost 1961
marvidigezh: 24 Mezheven 1953, New York City, United States of America
eured: <2> ♀ Lucretia Wear (Walker) [Wear] g. 17 Gwengolo 1874 a. a. 28 Eost 1961
marvidigezh: 24 Mezheven 1953, New York City, United States of America
3
31/3 <2+2> ♀ Dorothy Walker (Bush) [Walker]ganedigezh: 1 Gouere 1901, Kennebunkport (Maine), York County (Maine), United States of America, Walker's Point,
eured: <3> ♂ w Prescott Sheldon Bush [Bush] g. 15 Mae 1895 a. a. 8 Here 1972, Kennebunkport (Maine), United States of America
marvidigezh: 19 Du 1992, Greenwich (Connecticut), United States of America
42/3 <2+2> ♂ w George Herbert Walker Jr. [Walker] eured: <3> ♂ w Prescott Sheldon Bush [Bush] g. 15 Mae 1895 a. a. 8 Here 1972, Kennebunkport (Maine), United States of America
marvidigezh: 19 Du 1992, Greenwich (Connecticut), United States of America
ganedigezh: 24 Du 1905
darvoud 1: 1927, Skull and Bones member
marvidigezh: Du 1977
53/3 <2> ♂ John M. Walker [Walker] darvoud 1: 1927, Skull and Bones member
marvidigezh: Du 1977
ganedigezh: 1931
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center CEO
64/3 <2> ♂ Louis Walker [Walker] ganedigezh: 1936
CIA Agent
4
121/4 <3+3> ♂ w Prescott Bush Jr. [Bush]ganedigezh: 10 Eost 1922, USA
72/4 <3+3> ♂ George Herbert Walker Bush [Bush]
93/4 <3+3> ♀ w Nancy Bush (Ellis) [Bush] 114/4 <3+3> ♂ w Jonathan James Bush [Bush] ganedigezh: 12 Mezheven 1924, Milton (Massachusetts), USA
eured: <4> ♀ Barbara Pierce [Pierce] g. 8 Mezheven 1925 a. a. 17 Ebrel 2018
diplom: 1948, Yale University, New Haven (Connecticut), USA, Skull&Bones Mitglied
titl: 20 Genver 1981 - 20 Genver 1989, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, 43
titl: 20 Genver 1989 - 20 Genver 1993, Präsident der Vereinigten Staaten
marvidigezh: 30 Du 2018, Houston, TX, USA
eured: <4> ♀ Barbara Pierce [Pierce] g. 8 Mezheven 1925 a. a. 17 Ebrel 2018
diplom: 1948, Yale University, New Haven (Connecticut), USA, Skull&Bones Mitglied
titl: 20 Genver 1981 - 20 Genver 1989, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, 43
titl: 20 Genver 1989 - 20 Genver 1993, Präsident der Vereinigten Staaten
marvidigezh: 30 Du 2018, Houston, TX, USA
ganedigezh: 6 Mae 1931
105/4 <3+3> ♂ w William Henry Trotter Bush [Bush] ganedigezh: 14 Gouere 1938, Greenwich (Connecticut), United States of America
86/4 <5> ♂ John M. Jr. Walker [Walker] U.S. Chief Judge
5
131/5 <7+4> ♂ George W. Bush [Bush]ganedigezh: 6 Gouere 1946, New Haven (Connecticut), USA
diplom: 1961 - 1964, Phillips Academy, Andover (Massachusetts), Highscool Internat
diplom: 1964 - 1968, Yale University, Studium der Geschichte mit Bachelorabschluß
servij milourel: 1968 - 1974, TX, Air National Guard
eured: <6> ♀ Лора Лэйн Уэлч (Буш) [Уэлч] g. 4 Du 1946, Midland (Texas), USA
titl: 17 Genver 1995 - 21 Kerzu 2000, TX, USA, Gouverneur von Texas
titl: 20 Genver 2001 - 20 Genver 2009, USA, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
162/5 <7+4> ♀ w Pauline Robinson Bush [Bush] diplom: 1961 - 1964, Phillips Academy, Andover (Massachusetts), Highscool Internat
diplom: 1964 - 1968, Yale University, Studium der Geschichte mit Bachelorabschluß
servij milourel: 1968 - 1974, TX, Air National Guard
eured: <6> ♀ Лора Лэйн Уэлч (Буш) [Уэлч] g. 4 Du 1946, Midland (Texas), USA
titl: 17 Genver 1995 - 21 Kerzu 2000, TX, USA, Gouverneur von Texas
titl: 20 Genver 2001 - 20 Genver 2009, USA, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
ganedigezh: 20 Kerzu 1949, Compton (Kalifornien), USA
marvidigezh: 11 Here 1953, an Leukämie gestorben
143/5 <9+5> ♂ w John Prescott Ellis [Ellis] marvidigezh: 11 Here 1953, an Leukämie gestorben
ganedigezh: 3 C'hwevrer 1953
EVNT: 1978, Started working for NBC
154/5 <7+4> ♂ w John Ellis Bush [Bush] EVNT: 1978, Started working for NBC
ganedigezh: 11 C'hwevrer 1953, Midland (Texas), United States of America
eured: <7> ♀ w Columba Garnica Gallo (Bush) [Garnica] g. 17 Eost 1953, Austin (Texas), USA
titl: 5 Genver 1999 - 2007, Governor of Florida, 43rd
175/5 <7+4> ♂ w Neil Mallon Bush [Bush] eured: <7> ♀ w Columba Garnica Gallo (Bush) [Garnica] g. 17 Eost 1953, Austin (Texas), USA
titl: 5 Genver 1999 - 2007, Governor of Florida, 43rd
ganedigezh: 22 Genver 1955, Midland (Texas), USA
186/5 <7+4> ♂ w Marvin Pierce Bush [Bush] ganedigezh: 22 Here 1956
197/5 <7+4> ♀ w Dorothy Bush (Koch) [Bush] ganedigezh: 18 Eost 1959
6
221/6 <15+7> ♂ w George Prescott Bush [Bush] 232/6 <15+7> ♀ w Noelle Lucila Bush [Bush]ganedigezh: 26 Gouere 1977, TX, USA
203/6 <13+6> ♀ w Jenna Welch Bush (Hager) [Bush] ganedigezh: 25 Du 1981
dimeziadenn: <9> ♂ Henry Chase Hager [Hager] g. 9 Mae 1978, Cadillac Mountain, Acadia National Park, ME, USA
eured: <9!> ♂ Henry Chase Hager [Hager] g. 9 Mae 1978, Crawford (Texas), TX, USA
214/6 <13+6> ♀ Barbara Pierce Bush [Bush] dimeziadenn: <9> ♂ Henry Chase Hager [Hager] g. 9 Mae 1978, Cadillac Mountain, Acadia National Park, ME, USA
eured: <9!> ♂ Henry Chase Hager [Hager] g. 9 Mae 1978, Crawford (Texas), TX, USA
ganedigezh: 25 Du 1981
245/6 <15+7> ♂ w John Ellis Bush Jr. [Bush] ganedigezh: 13 Kerzu 1983, Miami (Florida), Florida, USA
256/6 <17+?> ♀ Lauren Bush [Bush]