comte d'Oultremont, amzeroniezh
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Roll an dud titlet ‟comte d'Oultremont”
Diskouez 7 disoc'h adal an #1.
Gwelet (50 kent) (50 war-lerc'h) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- ♂ Hervé d'Oultremont [Oultremont] g. 1901 a. a. 1972
- ♂ Adrien d'Oultremont [Oultremont] g. 22 Gwengolo 1843 a. a. 29 Genver 1907
- ♂ Adrien d'Oultremont de Duras [Oultremont] g. 20 Ebrel 1828 a. a. 21 Kerzu 1898
- ♂ Charles d'Oultremont [Oultremont] g. 18 Gouere 1789 a. a. 11 Meurzh 1852
- ♂ w Emile d'Oultremont [Oultremont] g. 5 Ebrel 1831 a. a. 16 Meurzh 1896
- ♂ w Jean d'Oultremont [Oultremont] g. 24 Ebrel 1715 a. a. 5 Ebrel 1782
- ♂ Jean François Paul Émile d'Oultremont [Oultremont] g. 20 Ebrel 1679 a. a. 22 Du 1737
Gwelet (50 kent) (50 war-lerc'h) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).