NR. Dedeh Rysca Juhara g. 9 C'hwevrer 1967 - Gwezenn klok
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Den:1478703
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.
Ar wezenn-mañ a vod: 24 tiegezh evit 230 a dud eus 7 lignez. 38 eus an dud-man az a d'ober ar strollad kreiz (diagentidi – den pennañ – diskennidi). Kuzhet eo 16 tiegezh gant 16 a dud.
1
♂ 5. Raden Mas Roub / Raden Mas Raab (Pangeran Hasan)
ganedigezh: 1816, Solo
marvidigezh: 1894, Wanagopa, Tegal
marvidigezh: 1894, Wanagopa, Tegal
♀ 11. Raden Ayu Hangreni Mangunjaya
ganedigezh: Sementara menunggu persetujuan putranya diputus : 848551
♂ 1. Dalem Noh / Wiratanudatar VI / Rd. Wiranagara
ganedigezh: 1756, (Catatan Kaki Buku Bastin John, "Sir Stamford Raffles And Some Of His Friends And Contemporaries", p-188)
titl: 1776 - 1813, Bupati Cianjur VI (1776 - 1813), Bupati Cianjur terakhir bergelar Wira Tanu Datar, Regent terakhir VOC. Kepatihan Sukabumi terbentuk pada masa pemerintahannya
titl: 1776 - 1813, Bupati Cianjur VI (1776 - 1813), Bupati Cianjur terakhir bergelar Wira Tanu Datar, Regent terakhir VOC. Kepatihan Sukabumi terbentuk pada masa pemerintahannya
♀ 1.1.1.5.2.1.9.10. NR. Ratnanagara
ganedigezh: 1696, Isteri #1
eured: ♂ 1.1.1.5.2.1.1.1.3.4. Dalem Raden Soerialaga II / Raden Tumenggung Suryalaga II (Dalem Taloen)
eured: ♂ 1.1.1.5.2.1.1.1.3.4. Dalem Raden Soerialaga II / Raden Tumenggung Suryalaga II (Dalem Taloen)
♀ 1.1.1.4.1.6.1.1.4. Raden Ayu Radjanagara
ganedigezh: 1789c, Isteri #3
eured: ♂ 1.1.1.5.2.1.1.1.3.4. Dalem Raden Soerialaga II / Raden Tumenggung Suryalaga II (Dalem Taloen)
eured: ♂ 1.1.1.5.2.1.1.1.3.4. Dalem Raden Soerialaga II / Raden Tumenggung Suryalaga II (Dalem Taloen)
1
2
♂ 3. Dlm. Tmg. Sindangradja Soeriadilaga, III / Rd. Hamzah
titl: Bupati Sumedang ke 17 Tahun (1833 – 1836)
2
3
♂ 6.2.1.1.5. Rd. Rangga Wiradimenggala
ganedigezh: 1850c
micher: 20 Du 1875 - 23 Gouere 1884, Demang Tjibaroesa
marvidigezh: 1917
micher: 20 Du 1875 - 23 Gouere 1884, Demang Tjibaroesa
marvidigezh: 1917
♂ 1. RA. Pena
micher: Zelpstandig Patih Tjilegon
micher: 30 Meurzh 1870 - 6 Eost 1875, Hoofd Demang Buitenzorg
micher: 28 Eost 1870 - 6 Eost 1875, LEDEN Buitenzorg
micher: 30 Meurzh 1870 - 6 Eost 1875, Hoofd Demang Buitenzorg
micher: 28 Eost 1870 - 6 Eost 1875, LEDEN Buitenzorg
♂ 5. R.Dmg Soema Antaredja (Demang Djambrong)
micher: 1858, Hoofd Djaksa Afdeeling LEBAK
micher: 28 Eost 1875 - 20 Here 1876, Assisten Demang Buitenzorg
micher: 15 Ebrel 1878 - 26 Gouere 1903, Demang Tjibinong
micher: 28 Eost 1875 - 20 Here 1876, Assisten Demang Buitenzorg
micher: 15 Ebrel 1878 - 26 Gouere 1903, Demang Tjibinong
3
4
♂ 1. Raden Mas H. Ibrahim \ Abdul Rochman Wiradimenggolo \ Raden Mas Wiradinegara
ganedigezh: 1868c, Pasirkuda
marvidigezh: 1917
marvidigezh: 1917
4
5
5
Tud-kozh
Tud-kozh
Kerent
Kerent
== 8 ==
♂ Engkus Haryanto, S.H (Kusman)
ganedigezh: 5 C'hwevrer 1960, Sumedang
micher: 1984 - 2016, Jakarta-Cikampek, PT. Jasa Marga (Persero)
eured: ♀ NR. Dedeh Rysca Juhara , Karawang
desaverezh: 1998, Jakarta, Jakarta Study Centre Law Gayus Lumbuun
desaverezh: 1999 - 2002, Karawang, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa
titl: 20 Kerzu 2020, Bandung, Sumpah Profesi Advokat - Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
micher: 1984 - 2016, Jakarta-Cikampek, PT. Jasa Marga (Persero)
eured: ♀ NR. Dedeh Rysca Juhara , Karawang
desaverezh: 1998, Jakarta, Jakarta Study Centre Law Gayus Lumbuun
desaverezh: 1999 - 2002, Karawang, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa
titl: 20 Kerzu 2020, Bandung, Sumpah Profesi Advokat - Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
== 8 ==
Bugale
Bugale
Bugale-vihan
Bugale-vihan