Александр Александрович Шульц - Gwezenn klok
Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.
Den:535145
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.
Ar wezenn-mañ a vod: 17 tiegezh evit 68 a dud eus 13 lignez. 27 eus an dud-man az a d'ober ar strollad kreiz (diagentidi – den pennañ – diskennidi). Kuzhet eo 6 tiegezh gant 6 a dud.
1
1
2
♂ Алексей Васильевич Лачинов
niver a vugale: бездетный
micher: [[стряпчий]], в начальных людях
marvidigezh: 1743
micher: [[стряпчий]], в начальных людях
marvidigezh: 1743
2
3
3
4
4
5
♂ Пётр Петрович Лачинов
servij milourel: Российская империя, [[полковник]] лейб-гвардии Гусарского полка
5
Tud-kozh
♂ Николай Александрович Лачинов
ganedigezh: 4 Genver 1834
desaverezh: 1851, Санкт-Петербург, окончил Первый кадетский корпус
servij milourel: 13 Gwengolo 1851, [[прапорщик]] лейб-гвардии Егерского полка
desaverezh: 1854 - 1856, Императорская военная академия Генерального Штаба
micher: 1859 - 1863, Полоцк, преподаватель тактики и военной истории в Полоцком кадетском корпусе
servij milourel: 1869, [[полковник]]
servij milourel: 30 Eost 1882, [[генерал-майор]]
servij milourel: 1894, [[генерал-лейтенант]]
servij milourel: 1906, [[генерал от инфантерии]] в отставке
marvidigezh: > 1917, Петроград
desaverezh: 1851, Санкт-Петербург, окончил Первый кадетский корпус
servij milourel: 13 Gwengolo 1851, [[прапорщик]] лейб-гвардии Егерского полка
desaverezh: 1854 - 1856, Императорская военная академия Генерального Штаба
micher: 1859 - 1863, Полоцк, преподаватель тактики и военной истории в Полоцком кадетском корпусе
servij milourel: 1869, [[полковник]]
servij milourel: 30 Eost 1882, [[генерал-майор]]
servij milourel: 1894, [[генерал-лейтенант]]
servij milourel: 1906, [[генерал от инфантерии]] в отставке
marvidigezh: > 1917, Петроград
♂ Павел Александрович Лачинов
ganedigezh: 31 Kerzu 1837, Шацк, Тамбовская губерния, 19.12.1837-стар.стиль
desaverezh: Павловский кадетский корпус
eured: ♀ Мария Константиновна Гульельми (Лачинова)
marvidigezh: 4 Gouere 1891, усадьба Светье, Боровичский уезд, Новгородская губерния, 22.06.1891-стар.стиль
desaverezh: Павловский кадетский корпус
eured: ♀ Мария Константиновна Гульельми (Лачинова)
marvidigezh: 4 Gouere 1891, усадьба Светье, Боровичский уезд, Новгородская губерния, 22.06.1891-стар.стиль
♀ Прасковья Александровна Лачинова
ganedigezh: 27 Eost 1829, Новая Островка, Шацкий уезд, Тамбовская губерния, 15.08.1829-стар.стиль
marvidigezh: 21 Gwengolo 1892, Санкт-Петербург, 09.09.1892-стар.стиль
marvidigezh: 21 Gwengolo 1892, Санкт-Петербург, 09.09.1892-стар.стиль
♂ Александр Нагель
ganedigezh: 23 Meurzh 1853, Санкт-Петербург
ganedigezh: 5 C'hwevrer 1908, Берлин
eured: ♀ Надежда Иловайская (Нагель)
eured: ♀ Елизавета Кукли (Нагель)
ganedigezh: 5 C'hwevrer 1908, Берлин
eured: ♀ Надежда Иловайская (Нагель)
eured: ♀ Елизавета Кукли (Нагель)
Tud-kozh
Kerent
Kerent
== 8 ==
♂ Михаил Александрович Шульц
ganedigezh: 1896
eured: ♀ Елена Сергеевна Барсукова (Шульц)
desaverezh: 1916, окончил (последний выпуск) Императорский Морской Кадетский Корпус
marvidigezh: 1954
eured: ♀ Елена Сергеевна Барсукова (Шульц)
desaverezh: 1916, окончил (последний выпуск) Императорский Морской Кадетский Корпус
marvidigezh: 1954
♂ Гавриил Александрович Шульц
ganedigezh: 26 C'hwevrer 1903, Красное, Костромская губерния, Российская империя
marvidigezh: 2 Genver 1984, Москва, РСФСР, СССР
marvidigezh: 2 Genver 1984, Москва, РСФСР, СССР
== 8 ==